Hanes ariannol GAMA TZEDAKA LIMITED
Rhif yr elusen: 290568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (161 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £495.54k | £534.48k | £511.22k | £434.46k | £439.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £374.43k | £372.63k | £471.95k | £2.77m | £355.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.80k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £529.68k | £511.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £225.08k | £244.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £147.55k | £226.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.04k | £8.52k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £220.04k | £236.45k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £147.55k | £226.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.