ymddiriedolwyr THE WRAYSBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 290717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glyn David Philip Larcombe | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|
||||
Tamasine Fay Martin | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Dr Sharon Jayne Whitehead | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Barbara Rose Hearne | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|||||
Frank James Burry | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Brian Holloway | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Andrew Patrick Moran | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|||||
Nigel Handyside | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Marilyn Patricia Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.