ymddiriedolwyr HILLINGDON LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 290792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadia Samit | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Louie Di Costanzo | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Nazim Shah | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Naser Issa | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Stavriannie Petron | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
ROSHAN GHEI | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||
John Anthony Frost | Ymddiriedolwr | 15 February 1985 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.