ymddiriedolwyr THE TRURO SCHOOL FORMER PUPILS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 290852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL VAUGHAN | Cadeirydd | 24 August 2012 |
|
|
||||
Nancy KENWARD | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Matthew Mullaly | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
GERALD CHEGWIDDEN | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|||||
JONATHAN NEIL ANGILLEY | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
GRAHAM IAN MURDOCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.