Hanes ariannol THE ALICE TRUST
Rhif yr elusen: 290859
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.96m | £13.02m | £7.88m | £40.39m | £13.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £9.03m | £7.12m | £9.52m | £10.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.77m | £6.10m | £1.51m | £33.73m | £5.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.26m | £6.59m | £6.09m | £6.40m | £8.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.69k | £324.85k | £281.39k | £258.16k | £316.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.20m | £2.93m | £1.21m | £3.50m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.63k | £12.62k | £13.34k | £10.50k | £30.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.00m | £2.72m | £985.00k | £3.18m | £2.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.57k | £11.47k | £17.81k | £3.97k | £4.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.07m | £5.89m | £0 | £7.84m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.