ymddiriedolwyr THE YARDLEY HASTINGS MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 290873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD PHILIP HOUGHTON | Cadeirydd |
|
||||||
Janette Elaine Hopkins | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
BRIAN ROBSON | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
||||
Helen Joanne Gavin | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||
JANE VIVIAN CAVE | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
MARK HENDERSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|||||
MRS JENI PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA SUSAN MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MS DEBBIE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.