Hanes ariannol EAST TWICKENHAM NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 290922
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.85k | £128.32k | £197.95k | £211.92k | £157.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.71k | £188.80k | £192.83k | £191.05k | £155.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.50k | £59.40k | £52.40k | £82.40k | £42.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.