Hanes ariannol SPADEWORK LIMITED
Rhif yr elusen: 291198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £890.02k | £1.26m | £2.38m | £1.62m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.54k | £1.08m | £1.78m | £1.63m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £298.42k | £320.48k | £283.33k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.86k | N/A | £254.05k | £177.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.82k | £256.66k | £854.09k | £369.02k | £162.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.65k | £0 | £0 | £54.53k | £890.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £738.53k | £1.00m | £1.50m | £1.19m | £682.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19 | £80 | £25 | £13 | £1.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £30.49k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £857.09k | £1.07m | £1.77m | £1.60m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.45k | £5.64k | £10.05k | £23.20k | £27.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.