Hanes ariannol BRITTEN SINFONIA LTD
Rhif yr elusen: 291245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £2.02m | £1.18m | £1.18m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £2.02m | £859.17k | £1.24m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £27.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.60k | £10.50k | £758.80k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £284.73k | £800.78k | £126.47k | £698.63k | £944.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £747.55k | £1.09m | £98.56k | £359.26k | £631.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £126.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £128.51k | £0 | £123.48k | £153.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £1.84m | £683.11k | £1.05m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.76k | £176.35k | £176.06k | £189.32k | £184.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.43k | £0 | £9.81k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.