Dogfen lywodraethu FRIENDS OF COLUMBUS SCHOOL AND COLLEGE
Rhif yr elusen: 291357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH NOVEMBER 1978 AS AMENDED 27TH FEBRUARY 1985 AND 1ST MAY 2008 AS AMENDED 18 MAY 2009 as amended on 10 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOO BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.