ymddiriedolwyr DOVER CASTLE LODGE NO 7202 CHARITIES TRUST FUND
Rhif yr elusen: 291449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Gareth Swallow | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Gary Leroy Marsh | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
MARK WHIBLEY | Ymddiriedolwr | 30 October 2015 |
|
|
||||
Kenneth Ellis | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
EDWIN MARTIN ADKINS | Ymddiriedolwr | 05 November 2011 |
|
|
||||
JOHN MCDOUGALL BOAG | Ymddiriedolwr | 05 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.