ymddiriedolwyr CONSTRUCTION HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 291453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JAMES CAMPBELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fiona Smyth | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
YITING PAN | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas Aaron Bill | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Nick von Behr | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
WILLIAM MCLEAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Dr CHRISTINE WALL | Ymddiriedolwr | 11 April 2015 |
|
|
||||
JONATHAN LEE | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|||||
MICHAEL ANTHONY TUTTON | Ymddiriedolwr | 30 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL STUART DRIVER | Ymddiriedolwr | 30 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL HEATON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID YEOMANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NINA BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.