ymddiriedolwyr THE KENT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 291559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Wise | Cadeirydd | 08 March 2022 |
|
|||||
Gary Cooke | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Linda HAYES DE GARCIA | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|||||
Lesley Ann Game | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|||||
Michael David Pay | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||
Liz Jenkins | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.