Hanes ariannol CANTERBURY OAST TRUST
Rhif yr elusen: 291662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.05m | £6.55m | £6.89m | £6.68m | £6.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.27m | £6.54m | £5.88m | £6.52m | £8.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.26m | £4.38m | £4.55m | £4.74m | £4.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £495.40k | £214.46k | £20.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £572.30k | £432.82k | £476.81k | £384.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.86m | £5.97m | £5.12m | £6.15m | £6.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.87k | £2.37k | £2.90k | £923 | £4.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.33m | £61.00k | £39.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £336.00k | £150.83k | £20.02k | £15.00k | £75.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.20m | £6.49m | £5.82m | £6.45m | £8.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.38k | £44.41k | £51.60k | £60.92k | £71.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.57k | £65.57k | £64.21k | £62.06k | £74.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.99k | £7.34k | £5.52k | £5.24k | £8.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.