ymddiriedolwyr CANTERBURY OAST TRUST
Rhif yr elusen: 291662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Read | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Gower-Smith | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Ash | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Kevin Andrew Ergis | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Michele Allchin | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Sophy Catherine Hazevoet | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Karen Christina Blackiston | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
Michaela Louise Tweedley | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
Kenneth James Hesketh | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Trevor William Pearce | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.