Hanes ariannol PROTEUS THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 291718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.31k | £292.84k | £317.53k | £286.20k | £300.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £316.75k | £283.14k | £199.20k | £397.80k | £349.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.30k | £109.79k | £151.35k | £79.79k | £79.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.