ymddiriedolwyr THE LAND AND CITY FAMILIES TRUST
Rhif yr elusen: 291740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Pascoe | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Pauline Angela Lawson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Margeret Gardner | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Ellen Harris | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Robert William Gardner | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Shaun Harris | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||
JOYCELYN BUCHAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.