Hanes ariannol THE BOWLAND CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 292027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50m | £1.94m | £1.75m | £2.31m | £442.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13m | £4.95m | £6.23m | £4.55m | £382.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £37.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.59m | £0 | £125.00k | £500 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.77m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.53m | £2.29m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.46k | £165.39k | £57.76k | £20.24k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.73m | £0 | £37.32k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £4.95m | £6.23m | £4.55m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.91k | £18.35k | £17.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.31m | £1.37m | £1.01m | £175.58k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £3.77m | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.