ymddiriedolwyr THE STUART ROSSITER TRUST FUND
Rhif yr elusen: 292076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Podger | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Simon Richards | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|||||
Andrew William Weber Gould | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
David William Fred Alford | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
||||
Douglas Norman Muir | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
||||
REX ANTHONY DIXON | Ymddiriedolwr | 11 October 2011 |
|
|
||||
SUSAN HELEN MCEWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.