ymddiriedolwyr WOOLSTONES COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 292083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HOWARD | Cadeirydd | 19 November 2018 |
|
|
||||||
Charlotte Emma Clare Martin | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||||
Marion Janet Fenton-O'Creevy | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||
Rev Charmaine Bernadette Howard | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||||
Rev IAN CHARLES HERBERT | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||||
Jane Preedy | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||||
ALISTAIR MARTIN | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||||
Kiera Tunley | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.