ymddiriedolwyr FRIENDS OF MEDWAY TOWNS MUSIC CENTRE
Rhif yr elusen: 292091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN BLAKE | Cadeirydd | 22 June 2013 |
|
|
||||
Jane Marsh | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Richard Lock | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Liam Atkins | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Richard Blake | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
Alfred Oseni | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
SUE WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN FARRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.