ymddiriedolwyr THE CHATHAM HISTORIC DOCKYARD TRUST
Rhif yr elusen: 292101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Sir Trevor Alan Soar OBE | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|
||||||
Harinder Singh Mahil | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Dame Diane Elizabeth Lees | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Anthony David Jones | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Deirdre Anne Wells | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||
Robert John Allison | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||
Duncan Henry Wilson OBE | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||||
Paul Jackson OBE | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||||
Sarah Elizabeth Roots | Ymddiriedolwr | 24 February 2018 |
|
|
||||||
William Anthony Corbett | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||||
Paul David Hudson | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|||||||
SIR IAN CHARLES FRANKLIN ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.