Hanes ariannol WYE UNDER FIVES
Rhif yr elusen: 292176
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.14k | £143.69k | £131.93k | £135.66k | £64.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.54k | £128.19k | £127.78k | £132.84k | £61.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.99k | £100.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £95.57k | £95.46k | £44.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.