ymddiriedolwyr FROME SOCIETY FOR LOCAL STUDY
Rhif yr elusen: 292340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Patrick Lassman | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|
||||
Jayne Sadgrove | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Christine Margaret DeGroot | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Corfield | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Michael James DAVIS | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Dr Patricia Joan Smith | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Robert Allen CUZNER | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|||||
BRIAN JOHN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.