ymddiriedolwyr FOUNDATION FOR WOMEN'S HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 292403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr TITILOLA BANJOKO | Cadeirydd | 13 July 2019 |
|
|||||||
Vanessa Thomas Ms | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Kadra Abdinasir | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|||||||
Aniesha Obuobie | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|
||||||
Dr Sakaria Said Ali | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||||
Joy Fraser- Amosun | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||||
Dr LISA NOELLE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.