Hanes ariannol YARDLEY GOBION RECREATION CENTRE
Rhif yr elusen: 292510
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.89k | £41.31k | £48.35k | £44.22k | £37.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.96k | £49.91k | £41.72k | £40.40k | £38.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £6.62k | N/A | N/A | £16.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.