ymddiriedolwyr THE SIR HEINZ KOEPPLER TRUST
Rhif yr elusen: 292860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS GUY RATHBONE HOPKINSON | Cadeirydd | 20 November 2012 |
|
|
||||
His Honour Richard Saul Harper MA Oxon | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Gerard Ian Fox | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
Malini Mehra BA MA FRSA | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
Neil Carmichael | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|||||
DAVID AUBERTIN GRACE | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|||||
ANTHONY GRAHAM BRUCE | Ymddiriedolwr | 05 November 2002 |
|
|
||||
JUDY KIRBY | Ymddiriedolwr | 09 July 1994 |
|
|
||||
Dr Peter Collecott | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.