Hanes ariannol NGM TRUST
Rhif yr elusen: 292923
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.63k | £480.65k | £501.72k | £546.73k | £469.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.29k | £609.17k | £581.13k | £562.78k | £497.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £385.84k | N/A | £277.50k | £304.36k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.81k | N/A | £521 | £408 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £268.53k | N/A | £220.72k | £239.74k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.45k | N/A | £2.98k | £2.22k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £678.89k | N/A | £578.20k | £559.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.80k | N/A | £2.93k | £3.04k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.00k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.