ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF TEACHERS OF MATHEMATICS
Rhif yr elusen: 293125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Merrill | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Mx Freya Emily Price | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Andrew James Roberts | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Mahnaz Siddiqui | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Carol Knights | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Emily Bridgett | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Katherine Dasgupta | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Finlay Neil Edward McLaughlin | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Richard Perring | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Stevie Peter Devlin | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|
||||
Helen Samantha Madeley | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|
||||
Richard James Spillett | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.