ymddiriedolwyr BANKSIDE GALLERY LIMITED
Rhif yr elusen: 293194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jacobs | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||||||
Charles David Williams | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||||||
Peter Knowland | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||||
Celeste Ricci | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||
Jess Morley | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||||
dr David Dawson Ferry Dr | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|||||||||
Victor Simon Rae-Reeves | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||||
MYCHAEL GLENN BARRATT | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.