Hanes ariannol AGE UK CAMDEN
Rhif yr elusen: 293446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.81m | £3.91m | £4.19m | £3.71m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80m | £4.06m | £3.99m | £4.28m | £2.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £915.83k | £1.18m | £765.91k | £816.37k | £119.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.85k | N/A | £9.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £132.26k | £96.83k | £308.61k | £164.92k | £280.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £96.32k | £77.22k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.55m | £3.72m | £3.82m | £3.45m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.82k | £5.83k | £5.37k | £5.48k | £22.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.36k | £54.67k | £88.52k | £119.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.00k | £0 | £78.14k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.66m | £3.90m | £3.87m | £4.07m | £2.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.02k | £156.34k | £122.12k | £211.50k | £502.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.60k | £27.43k | £34.56k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.45k | £5.50k | £0 | £10.28k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.