ymddiriedolwyr ST LUKE'S OXFORD
Rhif yr elusen: 293522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKE PONSONBY | Cadeirydd | 25 June 2014 |
|
|||||||
Simon Polito | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||||
Nicholas Ritchie | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||
Tina Welford | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||||
Peter Burge | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||||
MARTIN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Dr Helen VAN OSS | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||
Lady Juliet NORMAN | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||||
Graham Candy | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.