Dogfen lywodraethu THE WHITELANDS COLLEGE GUILD OF ST URSULA
Rhif yr elusen: 293628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/10/1985 AS AMENDED ON 11/09/2004 AS AMENDED ON 18/09/2010 AS AMENDED ON 15 SEP 2012 AS AMENDED ON 12 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE: 1) TO ASSIST IN THE RELIEF OF THE CHARITABLE NEEDS OF ANY WHITELANDER; 2) TO ASSIST IN THE PROVISION OF CHRISTIAN EDUCATION; 3) TO PROMOTE THE RELIGIOUS AND EDUCATIONAL NEEDS OF WHITELANDS COLLEGE. A "WHITELANDER" SHALL BE DEFINED AS ANY PRESENT OR PAST STUDENT OR MEMBER OF STAFF OF WHITELANDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.