Dogfen lywodraethu KENT FIELD CLUB
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/04/1985 AS AMENDED ON 23/03/1986 AS AMENDED ON 26/04/1987 AS AMENDED ON 11/03/2013 AS AMENDED ON 17/03/2014 AS AMENDED ON 13 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
1. THE STUDY AND RECORDING, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF THE FAUNA AND FLORA OF KENT. 2. THE PROMOTION OF NATURE CONSERVATION IN KENT, IN ASSOCAITON WITH THE RELEVANT BODIES. 3. THE PROVISION OF A MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN FELLOW NATURALISTS WITHIN KENT BY MEANS OF FORMAL AND FIELD MEETINGS, PUBLICATIONS AND ANY OTHER APPROPRIATE MEANS.
Maes buddion
KENT
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.