ymddiriedolwyr THE COLLEGE OF CLINICAL PERFUSION SCIENTISTS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 293754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betsy Jane Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Angela Beatson | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Dr Claire Boynton | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Anne-Marie Murton | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Bryce Pate | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
James Edward Tyrrell | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Dr Aamer Ahmed | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Bradley Pates | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
John Hamilton O'Neill | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
Aisling Brennan | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
PAUL JAMES FRICKER | Ymddiriedolwr | 11 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.