ymddiriedolwyr ST. MARTIN'S SCHOOL (EPSOM) PARENT TEACHER & FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 293881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Sophie Elizabeth Webb | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Alexander Burke | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Helen Becken | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Katherine Gilmore | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Margaret Ruth Down | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.