ymddiriedolwyr BOOKHAM LIGHT OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 294190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELENA JANE EDNEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith White | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Jacob Joseph Elsey | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Fiona Weiner | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Jane Catton | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
Sheila Diane Benbow | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
JACQUELINE KAY ST JOHANSER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER MARGARET HASTED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.