ymddiriedolwyr THE ROYAL DEVON AND EXETER KIDNEY DEVELOPMENT FUND
Rhif yr elusen: 294254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Coralie Bingham | Cadeirydd | 07 December 2006 |
|
|
||||
Dr David James Meredith | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Andrew Farrand | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Robert Hampton Luke | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Dr Helen Catherine Clarke | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
Dr RICHARD JOSEPH D'SOUZA | Ymddiriedolwr | 01 December 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.