Hanes ariannol FEED THE POOR
Rhif yr elusen: 294263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £662.71k | £673.60k | £982.42k | £928.16k | £843.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £588.78k | £659.92k | £859.86k | £1.07m | £919.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £528.91k | £517.84k | £901.16k | £913.83k | £843.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.80k | £155.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £81.25k | £14.34k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.96k | £625.29k | £845.45k | £1.05m | £900.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.82k | £34.63k | £14.41k | £19.65k | £18.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £127.26k | £165.82k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £457.67k | £494.39k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.