ymddiriedolwyr SUFFOLK LOCAL HISTORY COUNCIL
Rhif yr elusen: 294270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR MARGARET ANN THOMAS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Louise Kennedy | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||||
Heather Marshall | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||||
Kevin Pulford | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||||||
SUE MICHELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||||
Miriam Joan Stead | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||||||
Paul John Garden | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||||||
Lynne Ward | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||||
GEOFFREY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|||||||||
BLACKABY WILLIAM FREDERICK | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
||||||||
DR NICK SIGN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dr ANNE FOLAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.