Dogfen lywodraethu CITY OF LONDON POLICE - CHARITY FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 294362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 29TH APRIL 1986, AS AMENDED 23RD MAY 1995, 21 NOVEMBER 1996 ,11TH SEPTEMBER 1997 AND 27 APRIL 2010. as amended on 03 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF YOUNG PERSONS AND CHILDREN WHO ARE IN NEED BY REASON OF ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.