Dogfen lywodraethu FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, STROUD
Rhif yr elusen: 294543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND BYLAWS ADOPTED 13 DECEMBER 1965 AND 14 MARCH 1966 AND AMENDED 9 APRIL 1984, 8 OCTOBER 2001. as amended on 26 Apr 2022 as amended on 01 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
TO FULFIL THE FUNCTIONS OF A BRANCH CHURCH AS LAID DOWN IN THE MANUAL OF THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON, MASSACHUSETTS BY MARY BAKER EDDY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STROUD, GLOUCESTERSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.