Hanes ariannol THE INSTITUTE OF ST ANSELM
Rhif yr elusen: 294625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.66k | £533.04k | £365.98k | £518.35k | £573.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £498.68k | £436.02k | £316.29k | £375.37k | £450.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.08k | £0 | N/A | £300 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £454.92k | £435.05k | N/A | £417.45k | £461.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.40k | £97.58k | N/A | £100.54k | £111.77k | |
|
Incwm - Arall | £264 | £407 | N/A | £60 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £453.12k | £399.88k | N/A | £283.13k | £398.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.56k | £36.14k | N/A | £45.12k | £51.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.00k | N/A | £8.12k | £12.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £36.14k | N/A | £12.62k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £47.12k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.