Hanes ariannol THE FENTON ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 294629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.87k | £218.34k | £137.28k | £210.94k | £185.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.71k | £94.21k | £154.81k | £209.91k | £208.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £425.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £136.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £157.57k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.