Hanes ariannol DURSTON HOUSE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 294670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.48m | £5.44m | £5.58m | £11.08m | £6.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13m | £5.31m | £5.52m | £6.51m | £7.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £178.05k | £24.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.25k | £178.17k | £27.32k | £2.03k | £200 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £53.96k | £45.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.40m | £5.18m | £5.38m | £5.95m | £6.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.88k | £37.68k | £28.23k | £23.71k | £53.81k | |
|
Incwm - Arall | £44.41k | £39.02k | £40.90k | £5.05m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.13m | £5.31m | £5.52m | £6.51m | £7.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.35k | £17.01k | £17.67k | £29.95k | £33.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.