Hanes ariannol ENVIRONMENT TRUST
Rhif yr elusen: 294869
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.85k | £255.44k | £194.65k | £246.56k | £148.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.42k | £182.76k | £265.66k | £254.65k | £234.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.50k | £0 | £1.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £16.50k | £8.75k | £144.72k | £57.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.