Dogfen lywodraethu CARPENDERS PARK CHURCH
Rhif yr elusen: 294977
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/05/1986 AS AMENDED ON 21/11/1991 AS AMENDED ON 09/07/2001 AS AMENDED ON 06/09/2004 AS AMENDED ON 06/04/2008 AS AMENDED ON 23/10/2011 as amended on 10 May 2022
Gwrthrychau elusennol
I. THE PURPOSE OF THE CPC IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION: PRIMARILY, BY THE PROMOTION AND MAINTENANCE OF A CHRISTIAN WITNESS IN CARPENDERS PARK ON A NON-DENOMINATIONAL BASIS AND SECONDARILY, BY SUPPORTING OTHER CHRISTIAN MINISTRIES IN THE WIDER COMMUNITY AND WORLD-WIDE AS THE CPC, THROUGH ITS MEMBERS, MAY APPROVE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.