ymddiriedolwyr UNITED KINGDOM - JAPAN 21ST CENTURY GROUP
Rhif yr elusen: 295006
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Andrew David Lansley CBE PC | Cadeirydd | 04 November 2015 |
|
|
||||
Paul Damian Madden CMG | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Gwyn Reich | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Baroness Elizabeth Jean Barker | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|||||
David Fitton CMG | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||
Nigel John Talboys | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|
||||
DR Lisa Cameron MP | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|||||
Dr John Harold Nilsson Williamson-Wright | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
David Richardson | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
RT HON THE LORD MCCONNELL PC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.