Hanes ariannol EASTERN ANGLES THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 295093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £678.77k | £659.63k | £480.78k | £851.98k | £606.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £673.38k | £693.66k | £386.83k | £846.32k | £568.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £305.15k | £32.17k | £427.77k | £142.22k | £76.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £386.38k | £366.06k | N/A | £579.77k | £425.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £23.04k | N/A | £9.83k | £37.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.64k | £254.63k | N/A | £208.14k | £87.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £340 | £313 | N/A | £297 | £1.73k | |
|
Incwm - Arall | £41.42k | £15.59k | N/A | £53.95k | £54.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.35k | £684.15k | N/A | £819.67k | £538.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.03k | £9.51k | N/A | £26.66k | £29.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.50k | £16.49k | N/A | £33.85k | £21.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.