Hanes ariannol THE MUSEUM OF RICHMOND
Rhif yr elusen: 295164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.30k | £148.18k | £133.18k | £164.88k | £130.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.61k | £140.98k | £124.31k | £141.44k | £130.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £80.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.00k | £83.00k | £102.40k | £38.39k | £80.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.